Dentre imperadores, presidentes e ditadores, o Brasil teve, desde 7 de setembro de 1822, oficialmente, 40 mandantes. O primeiro comandante foi dom Pedro I, quando o país declarou independência da coroa portuguesa, e o atual é Jair Bolsonaro (PL).
Nos 200 anos, o país teve sete regimes, desde o império, passando pela primeira república, os golpes que resultaram nas ditaduras do Estado Novo e militar (com um respiro democrático de duas décadas), até a democracia cravada, pela última vez, em 1985, quando o general João Figueiredo saiu do comando e deu caminho a Tancredo Neves, que morreu antes de assumir.
O chefe de Estado que menos tempo ficou no cargo foi Ranieri Mazzilli, que assumiu, por duas vezes, o comando do país – respectivamente, em 1961 e 1964, por ser o presidente da Câmara dos Deputados naqueles momentos críticos. O mais duradouro foi Getúlio Vargas, que ficou à frente do país por quase 18 anos, tanto como presidente eleito, em 1954, e ditador, entre 1937 e 1945.
O regime brasileiro – com exceção de Dilma Rousseff (PT), que foi eleita em 2010, reeleita em 2014 e impedida em 2016, – sempre foi chefiado por homens brancos. Não há nenhum representante pardo, preto ou indígena na história.
Quatro eleitos não chegaram a assumir. Além de Tancredo, não tomaram o posto Rodrigues Alves, que morreu antes de seu segundo mandato, Júlio Prestes e Pedro Aleixo.
Nomes marcam Belo Horizonte
Vários dos chefes de Estado, hoje, estão marcados com nomes de avenidas – Getúlio Vargas, dom Pedro I, Prudente de Morais, por exemplo, – praças, como Floriano de Peixoto, e estruturas diversas, como o viaduto Tancredo Neves.
Veja a lista de governantes desde a independência:
Império
- D. Pedro I do Brasil – 7 de setembro de 1822 a 7 de abril de 1831
- D. Pedro II do Brasil – 7 de abril de 1831 a 15 de novembro de 1889
República velha
- Deodoro da Fonseca – 15 de novembro de 1889 a 23 de novembro de 1891 (2 anos e 8 dias)
- Floriano Peixoto – 23 de novembro de 1891 a 15 de novembro de 1894 (2 anos e 357 dias)
- Prudente de Morais – 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898 (4 anos)
- Campos Sales – 15 de novembro de 1898 a 15 de novembro de 1902 (4 anos)
- Rodrigues Alves – 15 de novembro de 1902 a 15 de novembro de 1906 (4 anos)
- Afonso Pena – 15 de novembro de 1906 a 14 de junho de 1909 (2 anos e 211 dias)
- Nilo Peçanha – 14 de junho de 1909 a 15 de novembro de 1910 (1 ano e 154 dias)
- Hermes da Fonseca – 15 de novembro de 1910 a 15 de novembro de 1914 (4 anos)
- Venceslau Brás – 15 de novembro de 1914 a 15 de novembro de 1918 (4 anos)
- Rodrigues Alves – (Eleito diretamente, morreu antes de tomar posse)
- Delfim Moreira – 15 de novembro de 1918 a 28 de julho de 1919 (255 dias)
- Epitácio Pessoa – 28 de julho de 1919 a 15 de novembro de 1922 (3 anos e 110 dias)
- Artur Bernardes – 15 de novembro de 1922 a 15 de novembro de 1926(4 anos)"
- Washington Luís – 15 de novembro de 1926 a 24 de outubro de 1930(3 anos e 343 dias)
- Júlio Prestes – (Eleito diretamente, não assumiu em razão da Revolução de 1930)
Governo Provisório
- Junta Governativa Provisória de 1930 – 24 de outubro de 1930 a 3 de novembro de 1930(10 dias)
- Getúlio Vargas – 3 de novembro de 1930 a 10 de novembro de 1937(7 anos e 7 dias)
Estado Novo
- Getúlio Vargas – 10 de novembro de 1937 a 29 de outubro de 1945 (7 anos e 353 dias)
- José Linhares – 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946 (94 dias)
Quarta república
- Eurico Gaspar Dutra – 31 de janeiro de 1946 a 31 de janeiro de 1951(5 anos)
- Getúlio Vargas – 31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954 (3 anos e 205 dias)
- Café Filho – 24 de agosto de 1954 a 8 de novembro de 1955 (1 ano e 76 dias)
- Carlos Luz – 8 de novembro de 1955 a 11 de novembro de 1955 (3 dias)
- Nereu Ramos – 11 de novembro de 1955 a 31 de janeiro de 1956 (81 dias)
- Juscelino Kubitschek – 31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961 (5 anos)
- Jânio Quadros – 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961 (206 dias)
- Ranieri Mazzilli – 25 de agosto de 1961 a 7 de setembro de 1961 (13 dias)
- João Goulart – 7 de setembro de 1961 a 2 de abril de 1964 (2 anos e 208 dias)
Governo militar
- Ranieri Mazzilli – 2 de abril de 1964 a 15 de abril de 1964(13 dias)
- Humberto Castelo Branco – 15 de abril de 1964 a 15 de março de 1967 (2 anos e 334 dias)
- Artur da Costa e Silva – 15 de março de 1967 – 31 de agosto de 1969(2 anos e 169 dias)
- Pedro Aleixo – (Eleito vice-presidente indiretamente, impedido de ascender ao cargo de Presidente pela junta militar de 1969)
- Junta militar de 1969 – 31 de agosto de 1969 a 30 de outubro de 1969 (60 dias)
- Emílio Garrastazu Médici – 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974 (4 anos e 136 dias)
- Ernesto Geisel – 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979 (5 anos)
- João Figueiredo – 15 de março de 1979 a 15 de março de 1985(6 anos)
Nova República
- Tancredo Neves – (Eleito indiretamente, morreu antes de tomar posse)
- José Sarney – 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990 (5 anos)
- Fernando Collor – 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992 (2 anos e 289 dias)
- Itamar Franco – 29 de dezembro de 1992 a 1º de janeiro de 1995 (2 anos e 3 dias)
- Fernando Henrique Cardoso – 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 2003 (8 anos)
- Luiz Inácio Lula da Silva – 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011 (8 anos)
- Dilma Rousseff – 1° de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016 (5 anos e 243 dias)
- Michel Temer – 31 de agosto de 2016 a 1º de janeiro de 2019 (2 anos e 123 dias)
- Jair Bolsonaro – 1º de janeiro de 2019 (atual)
O TEMPO